Hanes ariannol ORWELL OLD PEOPLE'S TRUST

Rhif yr elusen: 263280
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £15.89k £16.21k £16.29k £16.84k £17.43k
Cyfanswm gwariant £18.25k £7.82k £13.14k £32.76k £19.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A