Ymddiriedolwyr THE WEST ESSEX ARCHAEOLOGICAL GROUP
Rhif yr elusen: 263486

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony O'Connor | Cadeirydd | 12 March 2018 |
|
|
||||
Ian James Hunter | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Victoria Hoskin | Ymddiriedolwr | 22 November 2017 |
|
|
||||
Grace Irene Jarvis | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Colin Robert Mann | Ymddiriedolwr | 26 March 2014 |
|
|
||||
ODETTE NELSON | Ymddiriedolwr | 10 March 2014 |
|
|
||||
JOHN AVIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANDREW KENNETH MADELEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.