Hanes ariannol THE HARBOUR FOUNDATION

Rhif yr elusen: 264927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2020 31/05/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £1.96m £74.46k £1.13m £1.08m £1.19m
Cyfanswm gwariant £1.90m £1.12m £1.04m £879.62k £1.16m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £1.33m N/A £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Gwaddolion £0 N/A £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £626.18k N/A £58.76k £102.01k £302.99k
Incwm - Arall £0 N/A £1.07m £974.48k £888.88k
Incwm - Cymynroddion £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £748.77k N/A £690.00k £598.50k £672.00k
Gwariant - Ar godi arian £1.15m N/A £271.42k £213.00k £439.06k
Gwariant - Llywodraethu £47.07k N/A £0 £0 £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £701.70k N/A £690.00k £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 N/A £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 N/A £75.08k £68.11k £46.16k