Ymddiriedolwyr NORTHAMPTON SYMPHONY ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 265052

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Tear | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Christine Kelk | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Callie Rich | Ymddiriedolwr | 28 September 2022 |
|
|
||||
Jane Grant | Ymddiriedolwr | 23 September 2021 |
|
|
||||
Nicholas Dean | Ymddiriedolwr | 12 September 2018 |
|
|
||||
Edward Hall | Ymddiriedolwr | 25 June 2017 |
|
|
||||
FRANKLIN KADELL JORDAN | Ymddiriedolwr | 25 March 2013 |
|
|
||||
SCOTT BLUNDELL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
SIAN BUNKER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.