Hanes ariannol THE LEAGUE OF FRIENDS OF RAVENSWOOD

Rhif yr elusen: 265305
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2016 30/04/2017 30/04/2018 30/04/2019 30/04/2020
Cyfanswm Incwm Gros £18.77k £19.68k £19.25k £11.69k £20.98k
Cyfanswm gwariant £16.14k £17.39k £16.76k £7.45k £10.73k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A