Dogfen lywodraethu ST HELIER & SURREY KPA (KIDNEY PATIENTS ASSOCIATION)
Rhif yr elusen: 266391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27TH NOVEMBER 1973 AND AMENDED 12TH NOVEMBER 1974, 6TH NOVEMBER 1979, 13TH MAY 1990 AND 4TH NOVEMBER 2008
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AMONG PERSONS WHO ARE SUFFERING FROM KIDNEY AND RELATED AILMENTS WHO ARE IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES AND ARE RESIDENT IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
UNITED KINGDOM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.