Ymddiriedolwyr TONY RAMPTON TRUST
Rhif yr elusen: 267109

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sandra Lingwood | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Ann Steer | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Stuart Daniels | Ymddiriedolwr | 02 March 2023 |
|
|
||||
Debra Ali | Ymddiriedolwr | 23 March 2018 |
|
|
||||
Jonathan Stratford Tinning | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
Graham Marshall | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
John Jeremy Pearmund | Ymddiriedolwr | 26 May 2016 |
|
|
||||
ANGELA KENNEDY | Ymddiriedolwr | 18 July 2013 |
|
|
||||
PHILLIP ROBERT POOLE | Ymddiriedolwr | 05 August 2010 |
|
|
||||
NORMAN FINNIGAN | Ymddiriedolwr | 19 July 2001 |
|
|
||||
Christine Noella Southam | Ymddiriedolwr | 07 February 2001 |
|
|||||
MARY PRIESTMAN JOHNSTON | Ymddiriedolwr | 31 July 1995 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.