Hanes ariannol THE MICHAEL GODDARD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 267112
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2010 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014
Cyfanswm Incwm Gros £667 £564 £591 £107 £327
Cyfanswm gwariant £600 £485 £300 £550 £75
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A