Hanes ariannol THE BRITISH COAL UTILISATION RESEARCH ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 267559
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014
Cyfanswm Incwm Gros £71.23k £30.25k £8.67k £0 £0
Cyfanswm gwariant £204.16k £119.71k £38.37k £1.47k £3.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A