Hanes ariannol AGE CONCERN GRENDON

Rhif yr elusen: 267636
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £362 £1.52k £1.62k £453 £1.53k
Cyfanswm gwariant £546 £622 £539 £478 £478
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A