Hanes ariannol THE MAINE ANJOU CATTLE SOCIETY OF THE UNITED KINGDOM LIMITED

Rhif yr elusen: 268465
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021
Cyfanswm Incwm Gros £389 £588 £1.01k £623 £115
Cyfanswm gwariant £413 £513 £413 £413 £1.09k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A