ymddiriedolwyr Warnham PTFA
Rhif yr elusen: 268571
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosalind Owens | Cadeirydd | 08 February 2021 |
|
|
||||
Synva Midtboe | Ymddiriedolwr | 04 March 2024 |
|
|
||||
Samantha Sage | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Emily James | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Marti-Leigh Williams | Ymddiriedolwr | 29 September 2023 |
|
|
||||
Jen Smith | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Emma Murray-Loxley | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Hannah Woodards | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Rachael Coysh | Ymddiriedolwr | 04 November 2022 |
|
|
||||
Amy Mooring | Ymddiriedolwr | 08 February 2021 |
|
|
||||
Joanne Prodger | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
||||
Jessica Harris | Ymddiriedolwr | 17 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.