Hanes ariannol WELSH DANCE THEATRE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 269068
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £528.96k £594.17k £576.07k £673.79k £570.05k
Cyfanswm gwariant £513.20k £532.94k £697.65k £789.27k £517.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £31.61k £552 £10.73k £10.81k N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £225.41k £265.27k £227.52k £230.19k £7.02k
Incwm o roddion a chymynroddion £2.03k £968 £2.22k £5.86k £4.45k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £7.21k £7.50k £4.26k £21.93k £3.40k
Incwm - Weithgareddau elusennol £499.61k £546.32k £509.29k £537.49k £555.55k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £345 £159 £156 £628 £1.72k
Incwm - Arall £19.77k £39.23k £51.15k £107.89k £4.92k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £513.20k £532.94k £697.65k £789.27k £517.46k
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £5.16k £27.65k £12.86k £47.69k £7.97k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0