Hanes ariannol THE CLIFFORD H WALLIS AND SUSSEX ROYAL ARCH BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 269634
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £6.09k £7.17k £9.34k £6.44k £8.45k
Cyfanswm gwariant £3.14k £9.85k £2.80k £1.55k £3.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A