Hanes ariannol THE SAINT FRANCIS CHARITY FOR ANIMALS

Rhif yr elusen: 269907
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/09/2016 30/09/2017
Cyfanswm Incwm Gros £521 £1.81k £420 £420 £420
Cyfanswm gwariant £521 £1.20k £2.22k £2.98k £1.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A