Ymddiriedolwyr STOKE D'ABERNON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 270184

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sam Ahmed | Ymddiriedolwr | 10 September 2024 |
|
|
||||
Anya Forward | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Sophie Adams | Ymddiriedolwr | 03 March 2023 |
|
|
||||
Alyson Pellowe | Ymddiriedolwr | 07 February 2022 |
|
|
||||
Corinne Elizabeth Sterry | Ymddiriedolwr | 20 October 2016 |
|
|
||||
MICHAEL TREADGOLD LEE | Ymddiriedolwr | 22 May 2012 |
|
|
||||
JOHN ANDREW CHARLES SMART | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.