Hanes ariannol THE ARNOLD EDWARD CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 270430
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £3.05k £9.10k £9.08k £6.17k
Cyfanswm gwariant £3.77k £4.81k £5.50k £4.48k £6.65k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A