Hanes ariannol CHRISTIAN WEEKLY NEWSPAPERS LIMITED

Rhif yr elusen: 270655
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Cyfanswm Incwm Gros £284 £24 £23 £124 £23
Cyfanswm gwariant £759 £42 £32 £758 £43
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A