Ymddiriedolwyr OTTERFORD PARISH HALL
Rhif yr elusen: 271337

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael CANHAM | Cadeirydd | 15 May 2014 |
|
|||||
Ruth Marshallsay | Ymddiriedolwr | 31 March 2024 |
|
|
||||
Kirti Leitch | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Tracy Rendell | Ymddiriedolwr | 01 January 2024 |
|
|
||||
Dominic Crilly | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|
||||
Marian Elizabeth Spon | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Simon Shovelton | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.