Hanes ariannol FURZE PLATT (3RD MAIDENHEAD) SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 271398
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £49.48k £44.91k £42.42k £44.58k £46.40k
Cyfanswm gwariant £35.82k £32.62k £52.76k £51.59k £48.85k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £30.00k £5.60k N/A N/A