ymddiriedolwyr TORMARTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 271893
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEWART PETER WATERS | Cadeirydd |
|
|
|||||
George Evans | Ymddiriedolwr | 14 November 2022 |
|
|
||||
Nicky Butler | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Tom Harrison | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||
Morwenna Saunders | Ymddiriedolwr | 23 May 2016 |
|
|
||||
Sophie Hannah Elcock | Ymddiriedolwr | 14 January 2013 |
|
|
||||
JULIE SAGE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.