Ymddiriedolwyr Putnoe Scout Group

Rhif yr elusen: 272118
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan David Pentecost Marston Cadeirydd 22 July 2017
Dim ar gofnod
Liam Peter Jacklin Ymddiriedolwr 24 October 2022
Dim ar gofnod
Helen Jane Aston Ymddiriedolwr 06 January 2022
Dim ar gofnod
Lynn Paula Robertson Ymddiriedolwr 16 June 2018
Dim ar gofnod
NICOLA SMITH Ymddiriedolwr 16 January 2017
Dim ar gofnod
Michelle Davis Ymddiriedolwr 14 April 2015
Dim ar gofnod
Jarred Davis Ymddiriedolwr 14 April 2015
Dim ar gofnod