ymddiriedolwyr PRESTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 272141
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Moss | Cadeirydd | 19 August 2020 |
|
|
||||
Kane Comben | Ymddiriedolwr | 17 May 2023 |
|
|
||||
Abigail Legg | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
James Warwick Flatt | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Jeannette Fay Moss | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|
||||
DAVID MANNINGS | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Sian Oliphant | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
James Willaims | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Lin Cottage | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Tony Greenslade | Ymddiriedolwr | 15 May 2019 |
|
|
||||
Joyce Hughes | Ymddiriedolwr | 09 October 2013 |
|
|
||||
JULIE CAROLINE WITT | Ymddiriedolwr | 03 July 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.