Hanes ariannol FRIENDS OF COLERNE CHURCH
Rhif yr elusen: 272195
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2010 | 31/08/2011 | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.92k | £9.57k | £9.57k | £9.05k | £9.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.80k | £3.95k | £3.95k | £3.12k | £16.69k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.