Hanes ariannol THE FRIENDS OF UPTON COUNTRY PARK

Rhif yr elusen: 272450
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (63 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £35.67k £2.76k £17.66k £24.52k £29.35k
Cyfanswm gwariant £17.11k £52.09k £81.71k £34.98k £28.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £780