Hanes ariannol THE GLIDER PILOT REGIMENTAL ASSOCIATION BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 272641
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012 31/03/2013
Cyfanswm Incwm Gros £1.91k £457 £4.14k £2.28k £1.22k
Cyfanswm gwariant £2.34k £1.88k £1.86k £2.06k £1.60k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A