Hanes ariannol THE TRAMWAY & LIGHT RAILWAY SOCIETY

Rhif yr elusen: 272961
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £21.39k £25.41k £20.72k £21.65k £24.54k
Cyfanswm gwariant £14.15k £15.49k £21.83k £22.81k £26.06k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A