Hanes ariannol THE MUSLIM KHOJA SHIA ITHNA-ASHERI COMMUNITY OF PETERBOROUGH

Rhif yr elusen: 273130
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £788.21k £901.38k £432.58k £602.10k £487.74k
Cyfanswm gwariant £439.55k £381.72k £152.28k £485.28k £563.58k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.29k £5.41k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £612.61k £730.97k N/A £318.58k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol £85.76k £76.48k N/A £162.97k N/A
Incwm - Gwaddolion £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad £89.84k £93.94k N/A £120.55k N/A
Incwm - Arall £0 £0 N/A £0 N/A
Incwm - Cymynroddion £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £423.57k £357.85k N/A £451.20k N/A
Gwariant - Ar godi arian £15.99k £23.87k N/A £34.08k N/A
Gwariant - Llywodraethu £0 £11.45k N/A £9.20k N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 N/A £0 N/A
Gwariant - Arall £0 £0 N/A £0 N/A