Hanes ariannol BOURNEMOUTH AND WESSEX TALKING NEWSPAPER

Rhif yr elusen: 273189
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.16k £812 £2.66k £422 £726
Cyfanswm gwariant £1.76k £1.25k £1.42k £1.78k £2.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A