Hanes ariannol THE OAKLANDS TRUST

Rhif yr elusen: 273515
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2011 05/04/2012 05/04/2013 05/04/2014 05/04/2015
Cyfanswm Incwm Gros £9.93k £8.23k £5.00k £3.81k £4.25k
Cyfanswm gwariant £10.12k £8.60k £5.00k £3.83k £4.14k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A