Hanes ariannol JANE AUSTEN BI-CENTENARY LITERARY PRIZE

Rhif yr elusen: 273630
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2011 30/06/2012 30/06/2013 30/06/2014 30/06/2015
Cyfanswm Incwm Gros £13 £13 £62 £1 £0
Cyfanswm gwariant £92 £92 £92 £150 £150
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A