Ymddiriedolwyr BURNHAM-AND-HIGHBRIDGE NO 552 UNIT OF THE SEA CADET CORPS
Rhif yr elusen: 273886
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Evans | Cadeirydd | 13 December 2023 |
|
|
||||
Mark Williams | Ymddiriedolwr | 11 April 2024 |
|
|
||||
Hazel Fear | Ymddiriedolwr | 04 November 2021 |
|
|
||||
Peter John Nicholson | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Paul David Latham | Ymddiriedolwr | 01 April 2021 |
|
|
||||
Joanne Harvey | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Kelly Rowe Miss | Ymddiriedolwr | 11 September 2018 |
|
|
||||
Dominic Gregory | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
||||
Cllr Carol Roberts | Ymddiriedolwr | 19 October 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.