Hanes ariannol RELATE BASINGSTOKE AND DISTRICT

Rhif yr elusen: 273887
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2006 31/03/2007 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010
Cyfanswm Incwm Gros £148.31k £171.58k £172.36k £174.66k £195.34k
Cyfanswm gwariant £143.06k £169.76k £171.37k £178.70k £187.74k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A