Hanes ariannol CHURCH HALL CORSTON

Rhif yr elusen: 273932
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.34k £21.53k £7.09k £5.72k £23.36k
Cyfanswm gwariant £13.53k £11.49k £13.60k £18.82k £15.91k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.18k £18.72k N/A N/A N/A