Hanes ariannol SHIRLEY WOOLMER LODGE BENEVOLENT FUND

Rhif yr elusen: 273942
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2006 30/04/2007 30/04/2008 30/04/2009 30/04/2010
Cyfanswm Incwm Gros £5.54k £5.05k £5.42k £5.49k £5.77k
Cyfanswm gwariant £7.75k £3.38k £3.27k £3.26k £3.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A