Hanes ariannol THE KENN CENTRE

Rhif yr elusen: 274073
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022 31/01/2023 31/01/2024
Cyfanswm Incwm Gros £47.84k £27.21k £21.11k £40.13k £45.49k
Cyfanswm gwariant £42.68k £34.29k £24.34k £39.75k £39.21k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £13.33k £8.10k £425 N/A