Dogfen lywodraethu AYLESBURY HOSPITAL RADIO
Rhif yr elusen: 274243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 2ND JUNE 1977 AS AMENDED 27TH OCTOBER 1985 AS AMENDED 10TH NOVEMBER 1996 AS AMENDED 23RD FEBRUARY 2004 AS AMENDED ON 05 FEB 2018
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE SICKNESS, INFIRMITY AND OLD AGE AMONG PERSONS AT STOKE MANDEVILLE HOSPITAL OR LIVING IN AYLESBURY AND THE SURROUNDING AREA OR OTHER AREAS DEEMED FIT BY THE COMMITTEE BY PROVIDING A BROADCASTING SERVICE FOR HOSPITALS, AND TO OTHER INSTITUTIONS AS THE COMMITTEE DECIDES APPROPRIATE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
AYLESBURY AND THE SURROUNDING AREA
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.