Hanes ariannol TARALOKA

Rhif yr elusen: 274500
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (25 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £448.54k £234.22k £252.62k £363.84k £377.93k
Cyfanswm gwariant £311.78k £241.65k £258.32k £314.71k £376.37k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A