Hanes ariannol THE MARIST R C FIRST SCHOOL - PARENT TEACHERS ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 274623
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (121 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.55k | £40.46k | £22.43k | £7.87k | £22.22k | |
|
Cyfanswm gwariant | £39.21k | £20.49k | £11.97k | £780 | £4.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.