Hanes ariannol RIVERVIEW PARK SCOUT GROUP

Rhif yr elusen: 274916
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (12 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £13.98k £22.23k £17.75k £21.59k £23.94k
Cyfanswm gwariant £19.65k £11.40k £27.18k £21.92k £30.16k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.19k £8.00k N/A N/A