Hanes ariannol WALTHAM FOREST TALKING NEWSPAPER ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 275516
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2018 31/03/2019 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022
Cyfanswm Incwm Gros £65 £30 £2.30k £2.66k £1.62k
Cyfanswm gwariant £5.37k £1.15k £2.10k £109 £1.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A