Hanes ariannol JUBILEE GARDENS (1978) LIMITED
Rhif yr elusen: 275608
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/03/2019 | 30/03/2020 | 30/03/2021 | 30/03/2022 | 30/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £121.31k | £124.79k | £111.31k | £103.34k | £131.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £128.31k | £129.26k | £117.81k | £117.56k | £135.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £89.04k | £90.90k | £80.42k | N/A | £79.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.