Ymddiriedolwyr 29TH ODIHAM DISTRICT (PONDTAIL) SCOUT GROUP
Rhif yr elusen: 276768

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dominic Arthur | Cadeirydd | 17 May 2022 |
|
|
||||
Megan Cookson | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Daniel Britten | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Thomas Taylor | Ymddiriedolwr | 17 January 2023 |
|
|
||||
Rebecca Emily Smith | Ymddiriedolwr | 17 May 2022 |
|
|
||||
Robert Mark Shrubsall | Ymddiriedolwr | 22 February 2022 |
|
|
||||
Charles Brewer | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Mary Anne Hilditch | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Joanna Dewhirst | Ymddiriedolwr | 06 January 2022 |
|
|
||||
Gareth Antony Evans | Ymddiriedolwr | 28 June 2019 |
|
|
||||
COLIN EASTHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANNETTE MCELARNEY | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.