ymddiriedolwyr KEWSTOKE VILLAGE HALL AND PLAYING FIELD TRUST
Rhif yr elusen: 276900
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR KEN HARPER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sylvia Claridge | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
David Smith | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Adam Palmer | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Janet Meredith | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
Gary Booth | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
DAVID LAMYMAN | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Shiralee Baxter | Ymddiriedolwr | 16 January 2017 |
|
|
||||
Colin Hill | Ymddiriedolwr | 19 November 2015 |
|
|
||||
LINDSAY IRELAND | Ymddiriedolwr | 17 February 2014 |
|
|
||||
ANTHONY BARRON | Ymddiriedolwr | 20 January 2014 |
|
|
||||
DAVID MANUEL | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JOHN DAVID MAYER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR TONY HORRY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANET SULLIVAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.