Hanes ariannol CROSCOMBE VILLAGE HALL FUND

Rhif yr elusen: 277576
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.62k £25.34k £28.49k £13.97k £21.45k
Cyfanswm gwariant £38.49k £23.22k £18.15k £15.35k £15.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £8.00k £5.17k N/A N/A