Hanes ariannol HAILEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 278256
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £14.33k £1.71k £11.71k £22.39k £22.32k
Cyfanswm gwariant £10.42k £6.04k £26.40k £30.43k £13.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £5.00k £1.00k