Hanes ariannol THE CORINTHIAN TRUST

Rhif yr elusen: 278531
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2016 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020
Cyfanswm Incwm Gros £24.69k £23.63k £23.38k £21.25k £22.50k
Cyfanswm gwariant £19.43k £43.95k £16.65k £3.18k £11.43k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 £0 N/A N/A