Hanes ariannol OCCOMBE/FAIRWINDS ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 278543
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £3.81k £3.65k £1.85k £3.54k £1.39k
Cyfanswm gwariant £2.89k £2.58k £2.35k £2.76k £3.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A