Hanes ariannol ABILITY UK

Rhif yr elusen: 278835
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009
Cyfanswm Incwm Gros £359.11k £166.24k £51.15k £4.25k £1.34k
Cyfanswm gwariant £330.89k £183.40k £36.16k £2.63k £1.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A