Hanes ariannol THE GUARDIAN TRUST

Rhif yr elusen: 279168
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2017 05/04/2018 05/04/2019 05/04/2020 05/04/2021
Cyfanswm Incwm Gros £223 £116 £216 £288 £71
Cyfanswm gwariant £300 £250 £200 £150 £10.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A